Brigadier Gabino Gainza (1821 - 1822)
General Vicente Filísola (1822 - 1823)
Doctor Pedro Molina Mazariegos (1823 y 1829 - 1830)
Licenciado Antonio Rivera Cabezas (1830 - 1831)
Licenciado José Cecilio del Valle (1824 - 1825)
General Manuel José Arce (1825-1828)
.
José Francisco Barrundia (1829-1830)
General Francisco Morazán (1830-1838)
Doctor Mariano Gálvez (1831 - 1838)
Licenciado Juan Antonio Martínez (1835 - 1848)
Junta Militar de Gobierno (24 – 26 octubre 1957)
Coronel Guillermo Flores Avendaño (26 octubre 1957 - 2 marzo 1958)
General e Ingeniero Miguel Ydigoras Fuente (3 marzo 1958 - 30 marzo 1963)
Alfonso Portillo (2000-2004) Oscar Berger (2004-2008) Alvaro Colom (2008-2012)
No hay comentarios:
Publicar un comentario